Incarichi conferiti
Nominativo | Incarico | Data nomina | Durata nomina | Compenso |
---|---|---|---|---|
Salvatore Celano | Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari | 20.05.2014 | Tre anni - fino ad approvazione bilancio 2016 | € 18.000,00 lordi annui |
Alessandro Buda | Membro interno OdV | 22.04.2012 | Tre anni (21.04.2015) | nessuno |
Livia Panozzo | Responsabile per la prevenzione della corruzione / Responsabile per la trasparenza | 19.11.2014 - rinnovo 24.06.2015 | Tre anni - fino al 31.12.2018 | nessuno |
Alessandro Buda | Struttura analoga OIV | 11.09.2015 | Tre anni - fino ad approvazione bilancio 2017 | nessuno |
Matteo Cavallini | Funzionario alla sicurezza delegato ai sensi del Dpcm del 22.07.2011 | 23.01.2015 | Fino a diversa indicazione | € 5.000,00 lordi annui |
Incarichi autorizzati
Nominativo | Incarico | Durata | Compenso |
---|---|---|---|
Gian Luigi Albano | Docenze presso la LUISS G. Carli relative a "Auction Theory" e "Industrial Organization" - per un totale di 34 ore | Anno 2015 | circa € 5.000,00 lordi |
Salvatore Aprea | Collaborazione con l’A.I.E.E., Associazione Italiana Economisti dell’Energia | Permanente | circa € 2.000,00-3.000,00 lordi annui |
Livia Panozzo | Presidente OdV Studiare Sviluppo srl | Incarico triennale 2015-2016-2017 |
€ 6.750,00 lordi annui |
Gaetano Santucci | Incarico di collaborazione tecnico-informatica presso la Corte Costituzionale | Anno 2015 | gettone di presenza pari a € 170,00 lordi |
Pagina aggiornata il 11/07/2016